¡Cuánta razón! / ¿POR QUÉ?
Arriba
57
Enviado por zora_lafriki el 10 jul 2013, 15:53

¿POR QUÉ?


lo hubiera agradecido en mis examenes,matematicas,multiplicar,numeros grandes,truco

Fuente: http://Adaptación de tumblr
Reportar por inadecuado o fuente incorrecta

Quizás también te interese:

Enlace a Esto lo explica todo... Enlace a Truco para gente sin ningún escrúpulo Enlace a En Rusia no se toleran las bromas

Vídeo relacionado:

Enlace a El hombre del coche invisible intentando demostrar que no es fake
destacado
#1 por rimbeleton
11 jul 2013, 16:22

Es un buen truco, pero un poco lioso

Además, nada superará a una buena calculadora

4
A favor En contra 126(146 votos)
#2 por uechy
11 jul 2013, 16:22

jodeer. acaba de salir una igual en CC

A favor En contra 23(31 votos)
#3 por cascarata
11 jul 2013, 16:22

A buenas horas ¬¬

A favor En contra 6(8 votos)
#4 por agustinkkkk
11 jul 2013, 16:23

¿Que pasara con números mayores a 100?

A favor En contra 0(8 votos)
destacado
#5 por adtrego
11 jul 2013, 16:24

Y para los mayores de 100? :/

1
A favor En contra 88(96 votos)
#7 por polipus
11 jul 2013, 16:24

Con esto en mi mente sere imparable.

A favor En contra 1(3 votos)
#8 por cascarata
11 jul 2013, 16:25

Sí, pero si te fijas si lo quieres hacer con números cercanos al 50 la cosa se complica. Probad a hacer 48x54, por ejemplo, y veréis que tanto da usar el modo tradicional como éste.

A favor En contra 15(17 votos)
#9 por desmotiva2
11 jul 2013, 16:25

Las computadoras, en sistema binario, usan un algoritmos bastante parecidos para resolver multiplicaciones.

A favor En contra 5(9 votos)
#10 por ogcastr0
11 jul 2013, 16:25

para eso existe la calculadora

A favor En contra 2(2 votos)
#11 por supersaiyajin3
11 jul 2013, 16:26

Lo malo es cuando ambos son menores a 70 y tienes que hacer la multiplicación de las diferencias.

A favor En contra 2(4 votos)
#12 por avgeos
11 jul 2013, 16:29

Lo he probado con varios números y no funciona del todo correcto.

A favor En contra 9(9 votos)
#13 por intestino
11 jul 2013, 16:30

Acabo de ver la misma en cc http://www.cuantocabron.com/mirada_fija/esto-me-hubiera-resultado-mas-util-hace-15-anos-pero-gracias

A favor En contra 1(3 votos)
#14 por WillyPerez
11 jul 2013, 16:31

El método es una mierda, te sirve para muy pocos números, es mejor hacerlo como siempre, así al menos entrenas el cerebro.

A favor En contra 0(2 votos)
#15 por supersaiyajin3
11 jul 2013, 16:32

#5 #5 adtrego dijo: Y para los mayores de 100? :/Es muy parecido, solo que al final, para las primeras 2 cifras del resultado final debes sumarle 100 a la suma.

A favor En contra 47(53 votos)
#16 por pippin
11 jul 2013, 16:36

Pues este no lo veo muy efectivo, pero si enseñaran a los niños a utilizar el método de multiplicación maya, se ahorrarían muchos problemas.

A favor En contra 0(2 votos)
#17 por oveja_negra
11 jul 2013, 16:36

Pues, cuando son números de 90 o de 80 vale... pero ¿Si es 38x41? ¿Tienes que restar 100-38 y 100-41 y hacer otra multiplicación doble?

A favor En contra 0(2 votos)
#18 por reckless97
11 jul 2013, 16:36

Que malo, según este método, 28·39=-233672; WTF?

1
A favor En contra 0(4 votos)
#19 por reckless97
11 jul 2013, 16:38

#18 #18 reckless97 dijo: Que malo, según este método, 28·39=-233672; WTF?28 x 39 perdón, que no dejan usar el punto

1
A favor En contra 0(2 votos)
#20 por erenjaeger
11 jul 2013, 16:40

sigo prefiriendo la calculadora

A favor En contra 0(0 votos)
#21 por costo
11 jul 2013, 17:04

el mejor truco de todos es usar los dedos, nunca fallan amigos..

A favor En contra 0(0 votos)
#22 por ixu
11 jul 2013, 17:14

que puta mierda.... sirve para numeros entre 80 y 100 mas o menos..... donde la diferencia 100-X es pequeña porque sino te sale la multiplicacion entre las diferencia muy alta.

A favor En contra 1(1 voto)
#23 por sr_don_gato
11 jul 2013, 17:22

Juan Perugia (Gaston Pauls), actorazo en Todos Contra Juan

1
A favor En contra 8(10 votos)
#24 por kamowen
11 jul 2013, 17:35

Soy el único que piensa que sale más rentable hacer la multiplicación que nos enseñaron en el colegio?

A favor En contra 0(0 votos)
#25 por rihoga2906
11 jul 2013, 19:09

#1 #1 rimbeleton dijo: Es un buen truco, pero un poco lioso

Además, nada superará a una buena calculadora
me parece un amierda de truco, ademas solo vale para numeros de 2 cifras muy altos, y aun asi tardaria menos multiplicando normal mentalmente, y si fueran numeros mas bajos ni te cuento...

A favor En contra 0(10 votos)
#26 por santibarbe
11 jul 2013, 19:15

34 x 81, lo intenté, no se puede, supongo que será solo para numeros entre 50 y 100

A favor En contra 0(0 votos)
#27 por ornitorrincopodrido
11 jul 2013, 19:46

#19 #19 reckless97 dijo: #18 28 x 39 perdón, que no dejan usar el punto 28 x 39 = -33(00) + 4392= 1092
(100-28) (100-39) 100-133
72 + 61 = 133
72 x 61 = 4392

1
A favor En contra 4(4 votos)
#28 por aleriano
11 jul 2013, 19:46

Las risas aparecen cuando quieres multiplicar 43x57. Ala, animaros

2
A favor En contra 29(29 votos)
#29 por manurrock
11 jul 2013, 19:59

no entendi :pokerface:

A favor En contra 1(1 voto)
#30 por ofaxz
11 jul 2013, 19:59

No aplica para numeros > que 99

A favor En contra 0(0 votos)
#31 por vastard_3
11 jul 2013, 20:04

Con esto un cani no podría ni siquiera hacer la multiplicación mas sencilla

A favor En contra 0(0 votos)
#32 por YagueCarp
11 jul 2013, 20:18

Solo sirve para algunos casos, supongo que cercanos a los numeros >80.. por ej: si haces 69x75 no da..

A favor En contra 0(0 votos)
#33 por Pigupink5
11 jul 2013, 20:40

#1 #1 rimbeleton dijo: Es un buen truco, pero un poco lioso

Además, nada superará a una buena calculadora
Pero yo (2º de ESO) no puedo usar calculadora en clase de mates... :(

1
A favor En contra 3(3 votos)
#34 por jorge_cooper
11 jul 2013, 20:50

lo intente con 99x99 y me da 981, cuando debería ser 9801!...
quizás por eso no enseñan este método en la escuela!..

A favor En contra 1(1 voto)
#35 por berfraper
11 jul 2013, 21:09

No es nada práctico y no sirve para mayores de 100 ya que da negativo. Bien es verdad que se puede adaptar la fórmula pero, ¿no es mejor el método japonés?

A favor En contra 0(0 votos)
#36 por tostitospreparados
11 jul 2013, 21:24

¿Pueden resolver 85*72 utilizando este método? se me complica.

A favor En contra 0(0 votos)
#37 por danielcrm5
11 jul 2013, 21:39

#33 #33 Pigupink5 dijo: #1 Pero yo (2º de ESO) no puedo usar calculadora en clase de mates... :(Conozco algo que supera la calculador. Tu cerebro.
Estamos tan acostumbrados a esos aparatos, que ya casi ni podemos multiplicar dos números de un dígito.

Caray, parezco un viejo. XD

A favor En contra 0(0 votos)
#38 por danielcrm5
11 jul 2013, 21:43

#1 #1 rimbeleton dijo: Es un buen truco, pero un poco lioso

Además, nada superará a una buena calculadora
Conozco algo que supera la calculador. Tu cerebro.
Estamos tan acostumbrados a esos aparatos, que ya casi ni podemos multiplicar dos números de un dígito.

Caray, parezco un viejo. XD

A favor En contra 7(7 votos)
#39 por davidwis
11 jul 2013, 22:02

Para todos los que comentan que es mejor una calculadora, después les ve uno comentando en esos carteles que dan mofa a los smartphones y que están completamente de acuerdo con que la tecnología está haciendo más brutos a la humanidad. Claridad, por favor.

A favor En contra 0(0 votos)
#40 por ifilost
11 jul 2013, 22:04

Tardo menos haciéndolo de la manera clásica -_-

A favor En contra 0(0 votos)
#41 por chuti25
11 jul 2013, 22:09

Para los que tengan curiosidad, el "método" sale de:
a*b = (100 -(100 -a + 100-b))*100 + (100 -a)*(100-b)
Si hacéis las cuentas veréis que ambos lados son lo mismo, da igual quién sea a y b. Es matemático.
A veces no sale porque no se trata solo de poner los dos resultados uno al lado del otro, sino añadir dos ceros a la suma y luego sumarle el resultado de la multipilcación (no sé si me habré explicado bien).
Que sea útil o no, es otra cosa xD

A favor En contra 1(1 voto)
#42 por athleticzale97
11 jul 2013, 22:28

no todos los ejercicios salen bien

A favor En contra 0(0 votos)
#43 por rk2cruz
11 jul 2013, 22:30

Muy practico si los numeros son cercanos a 100...ahora multiplica 38 * 54 con el truquito...

A favor En contra 0(0 votos)
#45 por helena101
12 jul 2013, 02:15

Se lo han copiado de cuanto cabron miren:
http://www.cuantocabron.com/mirada_fija/esto-me-hubiera-resultado-mas-util-hace-15-anos-pero-gracias

A favor En contra 0(0 votos)
#46 por ruperto1607
12 jul 2013, 02:17

Por redondeo es mas facil...

100x87=8700 ; 8700 - 87 = 8613...

A favor En contra 0(0 votos)
#47 por helena101
12 jul 2013, 02:17

Y aparte es facil con un lapiz y una hoja lo tienes solucionado y para no hacerlo tan facil aprenderse las tablas de multiplicar y listo :)

A favor En contra 0(0 votos)
#48 por larc_24
12 jul 2013, 06:20

buen truco, pero es medio complicado... es mejor hacer la multiplicación planteada como te enseñan en la escuela...

A favor En contra 0(0 votos)
#49 por albertito_bcn
12 jul 2013, 07:04

#27 #27 ornitorrincopodrido dijo: #19 28 x 39 = -33(00) + 4392= 1092
(100-28) (100-39) 100-133
72 + 61 = 133
72 x 61 = 4392
Esta guapo... En vez de usar la calculadora para la primera operación, la tienes que usar para multiplicar luego lo que te dan las restas... perdida de tiempo, solo funciona si el segundo multiplo es >90

A favor En contra 0(0 votos)
#50 por ema66
12 jul 2013, 08:59

#23 #23 sr_don_gato dijo: Juan Perugia (Gaston Pauls), actorazo en Todos Contra Juan ¡Cuánto me gustaba esa serie! La veía siempre con mi hermana, no conocíamos a nadie más que la viera XD. Me sorprendió verlo por acá

1
A favor En contra 2(2 votos)

Deja tu comentario

Necesitas tener una cuenta en cuantarazon.com para poder dejar comentarios.

¡Registra tu cuenta ahora!